Follower

Senin, 06 Juni 2011

0

Indahnya Matematika

  • Senin, 06 Juni 2011
  • Ikwan Subandi
  • Share
  • Indahnya Matematika

    Kalian pasti tahu 1 x 1 = 1 (he he….)
    Kalo 11 x 11 hasilnya pasti 121, betul kan!!!
    111 x 111 = 12321
    1111 x 1111 = 1234321

    1111111 x 111111 = 1234567654321
    Ternyata hasilnya indah sesuai dengan jumlah angka satunya.
    Nah sekarang coba hitung 1111111111 x 111111111 !!!

    Nah sekarang ke angka 11.
    Tadi 11 x 11 = 121
    Kalo 11 x 12 ya pasti 132
    11 x 63 = …., yang jelas setelah diitung-itung hasilnya 693.
    Coba lihat bilangan yang ditengah !!!
    2 dari 1 + 1
    3 dari 1 + 2
    9 dari 6 + 3
    Jadi
    11 x 72 = 792
    11 x 81 = 891
    Nah kalo 11 x 65 = ….???
    Eet… jangan binun, apalagi jawab 6115 lho. Wah itu namanya kamu harus “cepat-cepat bertobat dan kembali ke jalan yang benar!”
    Begini jalan yang benar
    6 + 5 = 11, tulis 1 saja truz satu yang di depan tambahkan ke 6 jadi 6 + 1 = 7.
    So hasilnya 11 x 65 = 715
    11 x 93 = 9 (9 + 3) 3 = 1023
    11 x 125 = 1 (1+2) (2 + 5) 5 = 1375
    Ternyata Matematika itu indah.

    Sekarang ke angka 5.
    5 x 5 = 25
    15 x 15 = 225
    Dan 25 x 25 = 625
    Itu semua masih pemanasan dulu, jadi guampang pooll.
    Kalo 35 x 35, 55 x 55, 75 x 75, 95 x 95, 105 x 105 ???
    Ga usah binun, sekarang kita lihat cara indah berikut :
    35 x 35, kakaknya 3 itu kan 4 dan 3 x 4 = 12, nah kalo 5 x 5 = 25
    Jadi hasilnya 1225. Wah ternyata gampang kan!!!
    45 x 45 = (4 x 5) (5 x 5) = 2025
    55 x 55 = (5 x 6) (5 x 5) = 3025
    95 x 95 = (9 x 10) (5 x 5) = 9025
    105 x 105 = (10 x 11) (5 x 5) = 11025
    Nah indah sekali matematika.
    Sekarang angka lainnya
    12 x 18 = ….
    Hitung dulu!!!
    Ternyata hasilnya 216, iya kan!!!
    Sekarang 23 x 27 = …
    Gampang juga, hasilnya 612
    Sekarang 64 x 66.
    Ga usah grogi, apalagi panggil bala bantuan.
    Okey caranya begini
    Kakanya 6 kan 7 dan 6 x 7 = 42, truz 4 x 6 = 24
    Jadi hasilnya 4224. Gampang kan!!!
    Sekarang 72 x 78 = (7 x 8) (2 x 8) = 5616
    Kalo 81 x 89 = (8 x 9) (1 x 9) = 7209
    Kalo yang ini ada yang special, 1 x 9 = 9 tulis 09.
    Mudah kan!!!

    Itulah Keindahan Matematika.

    0 Responses to “Indahnya Matematika”

    Posting Komentar

    Subscribe